DOCU.MENT XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO de Illarra, 4
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DOCU.MENT XXI SL
CIF B20874616
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/05/2005
Página Web www.gureakmarketing.com/es
Órgano Administración Administrador único
Propietario GUREAK MARKETING SL
VINCULACIONES DE DOCU.MENT XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOCU.MENT XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alkorta Andonegi Iñaki | Administrador Unico | 27/07/2016 | 11/11/2016 |
GUREAK MARKETING SL | Socio Unico | 27/07/2016 | 11/11/2016 |
Arocena Del Campo Elena | Secretario | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Arocena Del Campo Elena | Consejero | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Bergareche Areizaga Andoni | Consejero | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Castellvi Martin Maria Ines | Consejero | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Larumbe Martin Jose-luis | Presidente | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Larumbe Martin Jose-luis | Consejero | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Serrano Lebeña Eva | Consejero | 15/01/2010 | 27/07/2016 |
Serrano Lebeña Eva | Apoderado | 27/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DOCU.MENT XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 109, S 8, H SS 25588, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 109, S 8, H SS 25588, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 109, S 8, H SS 25588, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
- CMNO ILLARRA, Nº 4.- (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 108, S 8, H SS 25588, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 67, S 8, H BI 61736, I/A 6 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 67, S 8, H BI 61736, I/A 5 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 67, S 8, H BI 61736, I/A 5 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 67, S 8, H BI 61736, I/A 5 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 67, S 8, H BI 61736, I/A 5 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
- Se rectifica la fecha de renuncia de consejero, que motivó la 3& inscripción siendo la correcta doce de Julio de dos mil once
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 67, S 8, H BI 61736, I/A 4 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-48