ARNAU MOMPEL JOAN
Informe ejecutivo de ARNAU MOMPEL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARNAU MOMPEL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL MONTESION SA | Apoderado Mancomunado | 28/06/2022 | |
FBEX LES CORTS SL | Consejero | 02/06/2017 | |
FBEX DEL MEDITERRANEO SL | Consejero | 06/06/2012 | |
FBEX VILLAREAL SL | Consejero | 29/04/2010 |
VINCULACIONES DE ARNAU MOMPEL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAU MOMPEL JOAN
Empresa: RESIDENCIAL MONTESION SA
Apoderado Mancomunado
- Arnau Mompel Joan
- Llamas Saez Jose Manuel
- Pons Serra Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 118, S 8, H PM 66143, I/A 9 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-07
Empresa: FBEX LES CORTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arnau Mompel Joan
- Garcia Davila Oscar
- Parada Henares Juan
- Parada Martin Francesc
- Parada Martin Ivan
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37611 , F 49, S 8, H B 305645, I/A 4 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: FBEX DEL MEDITERRANEO SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36628 , F 133, S 8, H B 295055, I/A 9 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Empresa: FBEX VILLAREAL SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 181, S 8, H B 293426, I/A 13 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Información de ARNAU MOMPEL JOAN
Mostramos los datos de ARNAU MOMPEL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAU MOMPEL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos