ARNAL FABANA JESUS IGNACIO
Informe ejecutivo de ARNAL FABANA JESUS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARNAL FABANA JESUS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED OFISAT NORDESTE SL | Apoderado | 14/03/2024 |
VINCULACIONES DE ARNAL FABANA JESUS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAL FABANA JESUS IGNACIO
Empresa: RED OFISAT NORDESTE SL
Apoderado
- Arnal Fabana Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 224, S 8, H BI 76522, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-48
Apoderado
- Arnal Fabana Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17834 , F 225, S 8, H M 307679, I/A 26 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnal Fabana Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 203, S 8, H VA 19118, I/A 5 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-47
Empresa: GRUPO SIFU EUSKADI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnal Fabana Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4509 , F 200, S 8, H BI 41626, I/A 7 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Información de ARNAL FABANA JESUS IGNACIO
Mostramos los datos de ARNAL FABANA JESUS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAL FABANA JESUS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos