SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE CASTILLA Y LEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Zorrilla, 22
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE CASTILLA Y LEON SL
CIF B47589874
Actividad Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
Fecha de Constitución 30/05/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE CASTILLA Y LEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE CASTILLA Y LEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASUMO SERVICIOS GENERALES SL | Administrador Solidario | 16/09/2010 | 01/02/2012 |
ASUMO SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 01/02/2012 | |
ASUMO SERVICIOS SL | Liquidador Solidario | 01/02/2012 | 01/02/2012 |
Campabadal Blanco Alberto | Administrador Solidario | 01/02/2012 | |
Gestio Integral Serveis I Assessorament De Emprese | Administrador Solidario | 16/09/2010 | 01/02/2012 |
Gisae Gestio Integral Serveis I Assessorament De E | Administrador Solidario | 01/02/2012 | |
Gisae Gestio Integral Serveis I Assessorament De E | Liquidador Solidario | 01/02/2012 | 01/02/2012 |
Campabadal Mas Alberto | Administrador Solidario | 16/09/2010 | |
Rovira Pardo Cristian | Administrador Solidario | 16/09/2010 | |
Blanco Bonastre Rosa Maria | Administrador Solidario | 27/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE CASTILLA Y LEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 204, S 8, H VA 19118, I/A 8 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 204, S 8, H VA 19118, I/A 8 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-47
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 204, S 8, H VA 19118, I/A 8 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 204, S 8, H VA 19118, I/A 8 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-47
- Los nombres correctos de las compañias designadas como administradoras solidarias en la junta general de 27 de julio de 2010, son: "Gisae Gestió Integral Serveis i Assessorament de Empreses SL" y "Asumo Servicios SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 203, S 8, H VA 19118, I/A 7 N (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 203, S 8, H VA 19118, I/A 7 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 203, S 8, H VA 19118, I/A 7 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 203, S 8, H VA 19118, I/A 6 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-47