ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALEISA CARRAL SL | Administrador Concursal | 14/07/2015 | |
INKA TIME SL | Administrador Concursal | 12/06/2015 |
VINCULACIONES DE ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO
Empresa: GALEISA CARRAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALEISA CARRAL SL
Nif:B70031745
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:21/07/2011
Número Procedimiento Concursal:279/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3050
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-37754
Inscripción:
6
Fecha Inscripción14/07/2015
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 77, S 8, H C 37754, I/A 6 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-15
Empresa: INKA TIME SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INKA TIME SL
Nif:B15068422
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:PABLO GONZALEZ CARRERO-FOJON
Fecha de Resolución:17/09/2012
Número Procedimiento Concursal:283/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1985
Libro:
0
Folio:
87
Hoja:
8-19203
Inscripción:
13
Fecha Inscripción12/06/2015
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 87, S 8, H C 19203, I/A 13 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-15
Información de ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMENTEROS CUETO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos