ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROJOVEN SA | Administrador Solidario | 28/04/2017 | |
G A EUROCLUB TOURS SL | Administrador Solidario | 12/12/2016 | |
VIAJES ARAQUE SA | Administrador Solidario | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 107, S 8, H M 164154, I/A 19 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Empresa: EUROJOVEN SA
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441 , F 100, S 8, H M 165892, I/A 14 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: EUROJOVEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441 , F 100, S 8, H M 165892, I/A 14 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 105, S 8, H M 164154, I/A 17 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Manuel
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 105, S 8, H M 164154, I/A 17 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: G A EUROCLUB TOURS SL
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9855 , F 225, S 8, H M 158103, I/A 10 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 104, S 8, H M 164154, I/A 16 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: EUROJOVEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441 , F 99, S 8, H M 165892, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 103, S 8, H M 164154, I/A 15 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Empresa: VIAJES ECI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Manuel
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21306 , F 73, S 8, H M 378552, I/A 4 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Información de ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER
Mostramos los datos de ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAQUE BELLOSO LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos