ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS
Informe ejecutivo de ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROJOVEN SA | Administrador Solidario | 28/04/2017 | |
G A EUROCLUB TOURS SL | Administrador Solidario | 12/12/2016 | |
VIAJES ARAQUE SA | Administrador Solidario | 12/12/2016 | |
VIAJES AISS SPAIN SL | Administrador Unico | 11/02/2016 | |
CONSULTAS Y CONTABILIDADES SL | Administrador Unico | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 107, S 8, H M 164154, I/A 19 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Empresa: EUROJOVEN SA
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441 , F 100, S 8, H M 165892, I/A 14 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: EUROJOVEN SA
Consejero Delegado
- Araque Belloso Carlos Jesus
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
- Araque Belloso Carlos Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441 , F 100, S 8, H M 165892, I/A 14 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 105, S 8, H M 164154, I/A 17 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Consejero Delegado
- Araque Belloso Carlos Jesus
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Manuel
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
- Araque Belloso Carlos Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 105, S 8, H M 164154, I/A 17 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: G A EUROCLUB TOURS SL
Administrador Solidario
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9855 , F 225, S 8, H M 158103, I/A 10 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Consejero Delegado
- Araque Belloso Carlos Jesus
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
- Araque Belloso Carlos Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 104, S 8, H M 164154, I/A 16 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: VIAJES AISS SPAIN SL
Administrador Unico
- Araque Belloso Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 134, S 8, H GC 50184, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-35
Empresa: EUROJOVEN SA
Consejero Delegado
- Araque Belloso Carlos Jesus
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
- Araque Belloso Carlos Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10441 , F 99, S 8, H M 165892, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: VIAJES ARAQUE SA
Consejero Delegado
- Araque Belloso Carlos Jesus
Consejero
- Araque Belloso Carlos Jesus
- Araque Belloso Luis Javier
- Araque Belloso Miguel Angel
Presidente
- Araque Belloso Carlos Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10309 , F 103, S 8, H M 164154, I/A 15 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
VER MAS ACTOS
Información de ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS
Mostramos los datos de ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAQUE BELLOSO CARLOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos