ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELEYTAX COMMODITIES SL | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2010 | 04/09/2018 |
DELEYTAX COMMODITIES SL | Consejero | 08/04/2010 | 04/09/2018 |
BUILDER SA | Administrador Concursal | 15/04/2009 | 14/11/2017 |
VINCULACIONES DE ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS
Empresa: DELEYTAX COMMODITIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Aranda Estevez Jose Luis
- Peso De Hoyos David
Consejero
- Aranda Estevez Jose Luis
- Peso De Hoyos David
- Ruiz Bravo Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27637 , F 106, S 8, H M 498047, I/A 2 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Empresa: BUILDER SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE LOS DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
Fecha de Resolución:17/03/2009
Número Procedimiento Concursal:122/2009
Datos Registrales:
Tomo:
4835
Libro:
0
Folio:
61
Hoja:
8-79442
Inscripción:
10
Fecha Inscripción14/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 61, S 8, H M 79442, I/A 10 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: DELEYTAX COMMODITIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Aranda Estevez Jose Luis
- Peso De Hoyos David
Consejero
- Aranda Estevez Jose Luis
- Peso De Hoyos David
- Ruiz Bravo Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27637 , F 105, S 8, H M 498047, I/A 1 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: BUILDER SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BUILDER SA
Nif:A78576675
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Aranda Estevez Jose Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE LOS DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
Fecha de Resolución:17/03/2009
Número Procedimiento Concursal:122/2009
Datos Registrales:
Tomo:
4835
Libro:
0
Folio:
59
Hoja:
8-79442
Inscripción:
A
Fecha Inscripción15/04/2009
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 59, S 8, H M 79442, I/A A (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANDA ESTEVEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos