ARAGONES VALLS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ARAGONES VALLS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAGONES VALLS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERMANS ARAGONES VALLS SL | Apoderado | 16/01/2020 |
VINCULACIONES DE ARAGONES VALLS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES VALLS MARIA TERESA
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Apoderado
- Aragones Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 100, S 8, H T 32628, I/A 5 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-43
Empresa: SUCCESSORS D E ARAGONES SL
Administrador Mancomunado
- Aragones Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 149, S 8, H T 7097, I/A 10 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Administrador Solidario
- Aragones Valls Lidia
- Aragones Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 99, S 8, H T 32628, I/A 4 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Empresa: SUCCESSORS D E ARAGONES SL
Administrador Mancomunado
- Aragones Valls Maria Teresa
- Uribe Jurado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 36, S 8, H T 7097, I/A 7 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Administrador Solidario
- Aragones Valls Lidia
- Aragones Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 98, S 8, H T 32628, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-43
Información de ARAGONES VALLS MARIA TERESA
Mostramos los datos de ARAGONES VALLS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES VALLS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos