ARAGONES VALLS LIDIA
Informe ejecutivo de ARAGONES VALLS LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAGONES VALLS LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERMANS ARAGONES VALLS SL | Administrador Unico | 14/03/2016 | |
SUCCESSORS D E ARAGONES SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2016 | |
SUCCESSORS D E ARAGONES SL | Apoderado | 07/05/2014 |
VINCULACIONES DE ARAGONES VALLS LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES VALLS LIDIA
Empresa: SUCCESSORS D E ARAGONES SL
Administrador Mancomunado
- Aragones Valls Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 149, S 8, H T 7097, I/A 10 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Administrador Unico
- Aragones Valls Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 99, S 8, H T 32628, I/A 4 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Administrador Solidario
- Aragones Valls Lidia
- Aragones Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 99, S 8, H T 32628, I/A 4 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-43
Empresa: SUCCESSORS D E ARAGONES SL
Apoderado
- Aragones Valls Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 36, S 8, H T 7097, I/A 8 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-43
Empresa: SUCCESSORS D E ARAGONES SL
Administrador Unico
- Aragones Valls Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 36, S 8, H T 7097, I/A 7 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Administrador Solidario
- Aragones Valls Lidia
- Aragones Valls Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 98, S 8, H T 32628, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-43
Empresa: GERMANS ARAGONES VALLS SL
Administrador Unico
- Aragones Valls Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 98, S 8, H T 32628, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-43
Información de ARAGONES VALLS LIDIA
Mostramos los datos de ARAGONES VALLS LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES VALLS LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos