APARICIO PUERTAS JESUS
Informe ejecutivo de APARICIO PUERTAS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARICIO PUERTAS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO DEPOT ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 19/04/2022 |
VINCULACIONES DE APARICIO PUERTAS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO PUERTAS JESUS
Empresa: EURO DEPOT ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Puertas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48262 , F 17, S 8, H B 199932, I/A 410 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: EURO DEPOT ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Puertas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48262 , F 17, S 8, H B 199932, I/A 410 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: EURO DEPOT ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Puertas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46001 , F 14, S 8, H B 199932, I/A 236 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: EURO DEPOT ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Puertas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46001 , F 14, S 8, H B 199932, I/A 236 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: EURO DEPOT ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Puertas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45092 , F 186, S 8, H B 199932, I/A 221 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Empresa: EURO DEPOT ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44824 , F 47, S 8, H B 199932, I/A 194 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-08
Empresa: WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Ormaechea Gotzon
- Aparicio Puertas Jesus
- Chotard Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21179 , F 223, S 8, H M 220146, I/A 42 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Información de APARICIO PUERTAS JESUS
Mostramos los datos de APARICIO PUERTAS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO PUERTAS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos