ANTONIO RENTERO JOVER
Informe ejecutivo de ANTONIO RENTERO JOVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO RENTERO JOVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCURADURIA RENTERO SLP | Administrador Unico | 30/12/2020 | |
PROCURADURIA RENTERO SLP | Soc.Prof. | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE ANTONIO RENTERO JOVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO RENTERO JOVER
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Unico
- Antonio Rentero Jover
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-30
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Solidario
- Ana Leonor Sempere Sanchez
- Antonio Rentero Jover
- Maria Isabel Garcia Velez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-30
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Solidario
- Ana Leonor Sempere Sanchez
- Antonio Rentero Jover
- Maria Isabel Garcia Velez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-30
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Unico
- Antonio Rentero Jover
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-30
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Unico
- Antonio Rentero Jover
Soc.Prof.
- Antonio Rentero Jover
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 60, S 8, H MU 93127, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-30
Información de ANTONIO RENTERO JOVER
Mostramos los datos de ANTONIO RENTERO JOVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO RENTERO JOVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos