ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ
Informe ejecutivo de ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCURADURIA RENTERO SLP | Soc.Prof. | 30/07/2018 |
VINCULACIONES DE ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Solidario
- Ana Leonor Sempere Sanchez
- Antonio Rentero Jover
- Maria Isabel Garcia Velez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 4 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-30
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Administrador Solidario
- Ana Leonor Sempere Sanchez
- Antonio Rentero Jover
- Maria Isabel Garcia Velez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-30
Empresa: PROCURADURIA RENTERO SLP
Soc.Prof.
- Ana Leonor Sempere Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 61, S 8, H MU 93127, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-30
Información de ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ
Mostramos los datos de ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos