ANTONIO BALLESTER SANCHEZ
Informe ejecutivo de ANTONIO BALLESTER SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO BALLESTER SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAFAN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Concursal | 30/12/2019 | 15/07/2021 |
VINCULACIONES DE ANTONIO BALLESTER SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO BALLESTER SANCHEZ
Empresa: ZAFAN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ZAFAN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SL
Nif:B44215648
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Antonio Ballester Sanchez
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TERUEL
Juez / Ponente:JUAN JOSE CORTES HIDALGO
Fecha de Resolución:14/05/2021
Número Procedimiento Concursal:478/2019
Datos Registrales:
Tomo:
245
Libro:
245
Folio:
80
Hoja:
8-4437
Inscripción:
8
Fecha Inscripción15/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Teruel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 80, S 8, H TE 4437, I/A 8 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-44
Empresa: ZAFAN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ZAFAN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SL
Nif:B44215648
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Antonio Ballester Sanchez
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE TERUEL
Juez / Ponente:JUAN JOSE CORTES HIDALGO
Fecha de Resolución:14/11/2019
Número Procedimiento Concursal:478/2019
Datos Registrales:
Tomo:
235
Libro:
235
Folio:
98
Hoja:
8-4437
Inscripción:
7
Fecha Inscripción30/12/2019
Registro:Registro Mercantil de Teruel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 98, S 8, H TE 4437, I/A 7 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-14-44
Información de ANTONIO BALLESTER SANCHEZ
Mostramos los datos de ANTONIO BALLESTER SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO BALLESTER SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos