ANTOINE JEAN MARIE FAYET
Informe ejecutivo de ANTOINE JEAN MARIE FAYET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTOINE JEAN MARIE FAYET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES SL | Consejero | 06/03/2012 | 30/08/2012 |
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES SL | REPR.143 RRM | 06/03/2012 | |
INMOBILIARIA DE LA CAISSE DES DEPOTS ESPAÑA SA | Consejero | 09/11/2011 | |
FINCAS ANZIZU SL | Consejero | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE ANTOINE JEAN MARIE FAYET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTOINE JEAN MARIE FAYET
Empresa: RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39993 , F 37, S 8, H B 67261, I/A 40 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-08
Empresa: RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39993 , F 33, S 8, H B 67261, I/A 35 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Empresa: RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES SA
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39993 , F 33, S 8, H B 67261, I/A 35 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Consejero Delegado
Consejero
- Antoine Jean Marie Fayet
- ICADE SA
- Ludovic Gros
- Marianne De Battisti
- Serrat Mestres Jaume
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 158, S 8, H B 10975, I/A 33 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Empresa: FINCAS ANZIZU SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antoine Jean Marie Fayet
- Marianne De Battisti
- Serrat Mestres Jaume
- Societe Centrale Immobiliere De La Caisse Des Depo
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35151 , F 167, S 8, H B 10543, I/A 32 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Información de ANTOINE JEAN MARIE FAYET
Mostramos los datos de ANTOINE JEAN MARIE FAYET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTOINE JEAN MARIE FAYET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos