INMOBILIARIA DE LA CAISSE DES DEPOTS ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rector Ubach, 6
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA DE LA CAISSE DES DEPOTS ESPAÑA SA
CIF A59500751
Capital Social 60117.37 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA DE LA CAISSE DES DEPOTS ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA DE LA CAISSE DES DEPOTS ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominique Rene Jean Beghin | Presidente | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Dominique Rene Jean Beghin | Consejero | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Frank Doucet | REPR.143 RRM | 10/04/2014 | |
ICADE SA | Consejero | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Marianne De Battisti | Consejero | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Nathalie Michelle Palladitcheff | Consejero | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Pascale Maroleau | Consejero | 06/03/2012 | 10/04/2014 |
Pascale Maroleau | Consejero | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Sampietro Cosculluela Jose Javier | V-SEC NO CON | 09/11/2011 | 10/04/2014 |
Serrat Mestres Jaume | Liquidador | 10/04/2014 | 10/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA DE LA CAISSE DES DEPOTS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 160, S 8, H B 10975, I/A 38 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 160, S 8, H B 10975, I/A 38 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V- SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 160, S 8, H B 10975, I/A 38 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 6.- NUMERO Y REPRESENTACION DE LAS ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 159, S 8, H B 10975, I/A 37 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-08
Capital Anterior: | 1.939.270,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.879.152,63 | Euros |
Capital Actual: | 60.117,37 | Euros |
Porcentaje: | 96,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 159, S 8, H B 10975, I/A 37 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-08
- CL RECTOR UBACH,6,BAJOS A-B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 159, S 8, H B 10975, I/A 36 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
- EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS DE FECHA 30/06/2011 QUE MOTIVARONLA INS.33 Y QUE SON POSTERIORES EN ORDEN CRONOLGICO A LOS QUE CAUSAN LA INS.35,QUEDA CESADO D.LUDOVIC GROS Y NOMBRADA DOÑA PASCALE MAROLEAU COMO CONSEJEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 159, S 8, H B 10975, I/A 35 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 159, S 8, H B 10975, I/A 35 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 159, S 8, H B 10975, I/A 35 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 158, S 8, H B 10975, I/A 34 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08