ANGULO VERGARA ALICIA
Informe ejecutivo de ANGULO VERGARA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANGULO VERGARA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALQUINTO SL | Consejero | 06/07/2011 | |
LACTEAS FLOR DE BURGOS SL | Consejero | 23/02/2010 | 14/06/2011 |
QUALIS 2000 SL | Administrador Solidario | 13/01/2011 | |
NUVAN 2000 SL | Apoderado Solidario | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE ANGULO VERGARA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO VERGARA ALICIA
Empresa: VALQUINTO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560, L 351, F 46, S 8, H BU 8986, I/A 9 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-09
Empresa: LACTEAS FLOR DE BURGOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 142, S 8, H BU 13451, I/A 6 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-09
Empresa: QUALIS 2000 SL
Administrador Solidario
- Angulo Vergara Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28213 , F 68, S 8, H M 285306, I/A 9 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Empresa: LACTEAS FLOR DE BURGOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 406, F 106, S 8, H BU 13451, I/A 4 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-09
Empresa: NUVAN 2000 SL
Apoderado Solidario
- Angulo Varona Fernando
- Angulo Vergara Alicia
- Angulo Vergara Fernando
- Angulo Vergara Marta
- Angulo Vergara Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499, L 290, F 95, S 8, H BU 9839, I/A 6 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-09
Información de ANGULO VERGARA ALICIA
Mostramos los datos de ANGULO VERGARA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO VERGARA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos