ANGELA SERRA POU
Informe ejecutivo de ANGELA SERRA POU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANGELA SERRA POU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL SA | Administrador Concursal | 02/02/2010 | 19/12/2017 |
DISTOCORDAL SL | Administrador Solidario | 18/04/2012 | |
CONSTRUCCIONES PARANAENSE SL | Administrador Concursal | 23/02/2009 | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE ANGELA SERRA POU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGELA SERRA POU
Empresa: INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A17032756
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Angela Serra Pou
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:CARL,OS PENINADO DOMINGUEZ
Fecha de Resolución:27/04/2009
Número Procedimiento Concursal:235/2009
Datos Registrales:
Tomo:
385
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-7237
Inscripción:
14
Fecha Inscripción19/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 111, S 8, H GI 7237, I/A 14 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-17
Empresa: DISTOCORDAL SL
Administrador Solidario
- Angela Serra Pou
- Martin Creus Regi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 123, S 8, H GI 19095, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-17
Empresa: INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL SA
Nif:A17032756
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Angela Serra Pou
Juzgado:MERCANTIL GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:CARL,OS PENINADO DOMINGUEZ
Fecha de Resolución:27/04/2009
Número Procedimiento Concursal:235/2009
Datos Registrales:
Tomo:
385
Libro:
0
Folio:
110
Hoja:
8-7237
Inscripción:
A
Fecha Inscripción02/02/2010
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 110, S 8, H GI 7237, I/A A (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-17
Empresa: CONSTRUCCIONES PARANAENSE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES PARANAENSE SL
Nif:B17394321
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Angela Serra Pou
Juzgado:MERCANTIL DE GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS PEINADO DOMINGUEZ
Fecha de Resolución:30/07/2008
Número Procedimiento Concursal:710/2008
Datos Registrales:
Tomo:
648
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-12607
Inscripción:
7
Fecha Inscripción23/02/2009
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 10, S 8, H GI 12607, I/A 7 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-17
Información de ANGELA SERRA POU
Mostramos los datos de ANGELA SERRA POU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGELA SERRA POU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos