ANGEL FIGUEROA JOSE
Informe ejecutivo de ANGEL FIGUEROA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANGEL FIGUEROA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA DISTRIBUCION DE GAS SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2009 | 11/08/2017 |
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA ENRIQUE GARCIA SERRANO SL | Apoderado Mancomunado | 11/02/2016 | |
GASODUCTO ESCOMBRERAS SL | Apoderado | 15/02/2010 | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE ANGEL FIGUEROA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL FIGUEROA JOSE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Alonso Arana Jon
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Casas Txintxurreta Pablo
- Chento Chento Sonia
- De Palacio Albizu Idioa
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diez Alustiza Roberto
- Esteban Fernandez Laura
- Fernandez Beascoechea Jose Miguel
- Figueroa Bahillo Jose Angel
- Galan Lecubarri Gladys
- Garcia Perea Juncal
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Lopez Aranguren Gordillo Bosco
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Marin Rodenas Jorge
- Martinez Gutierrez Miguel
- Martinez Perez Jesus
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Omaechevarria Legarra Jose Angel
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Saitua Iribar Martin
- Sanchez Maxi Pablo
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Tobar Pardo De Santayana Rocio
- Urquidi Garcia Javier
- Ybarra Echavarria Luis
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Angel Figueroa Jose
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Casas Txintxurreta Pablo
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diez Alustiza Roberto
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Marin Rodenas Jorge
- Martinez Perez Jesus
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Saitua Iribar Martin
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Urquidi Garcia Javier
- Viudes Simo Emilio
- Ybarra Echavarria Luis
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Apoderado Solidario
- Alcantud Cayuela Jose Damian
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Berasategui Aseguinolaza Jose Luis
- De La Fuente Garcoa Ignacio
- Fraile Vazquez Pedro
- Gonzalez Rodicio Evaristo
- Grijalba Merino Jose-maria
- Itza Santos Aurelio
- Izaguirre Nazar Jose
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Lopez Martinez Primitiva
- Martin Arevalillo David
- Valles Navarro Carmen
- Zabala Allica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 732, F 222, S 8, H CC 10361, I/A 17 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-10
Apoderado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Angel Figueroa Jose
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Casas Txintxurreta Pablo
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diaz Alustiza Roberto
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Martin Rodenas Jorge
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Simancas Sanchez Julian
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Sainz Armada Jose
- Saitua Iribar Martin
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Sanchez Galan Ignacio
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Urquidi Garcia Javier
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17239 , F 223, S 8, H M 295470, I/A 21 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: IBERDROLA DISTRIBUCION DE GAS SA
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Angel Figueroa Jose
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Casas Txintxurreta Pablo
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diaz Alustiza Roberto
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Martin Rodenas Jorge
- Martinez Perez Jesus
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Sainz Armada Jose
- Saitua Iribar Martin
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Urquidi Garcia Javier
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7752, L 5048, F 59, S 8, H V 73870, I/A 24 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-46
Información de ANGEL FIGUEROA JOSE
Mostramos los datos de ANGEL FIGUEROA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL FIGUEROA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos