MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 83
Empresas inactivas: 57
CARGOS DE MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JMS & CLB ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 18/02/2019 | |
IBERDROLA SA | Apoderado Solidario | 10/03/2017 | |
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS SL | Administrador Solidario | 19/11/2013 | |
NEW KLIMT TERCIARIO 2001 SL | Apoderado | 23/11/2009 | |
ENERGYWORKS VIT-VALL SL | Apoderado | 12/01/2009 | |
ENERGYWORKS VILLARROBLEDO SL | Apoderado Solidario | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN
Empresa: IBERDROLA SA
Secretario No Consejero
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Secretario
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2505 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2504 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Martinez Simancas Sanchez Julian
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2503 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Arrieta Garramiola Miguel
- De Elejoste Echevarria Ainara
- Martinez Simancas Sanchez Julian
- Zabalza Estevez Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053 , F 16, S 8, H BI 167,A , I/ 2459 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Consejero
- Alcala Diaz Maria- Angeles
- Martinez Corcoles Francisco
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 13, S 8, H BI 63980, I/A 130 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5814 , F 45, S 8, H BI 167,A , I/ 2322 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Empresa: JMS & CLB ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Lopez Blanco Carlos Maria
- Martinez Simancas Sanchez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38764 , F 42, S 8, H M 689199, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Apoderado
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Castro Perez Manzuco Jose Luis
- Gallardo Corrales Miguel
- Martinez Simancas Sanchez Julian
- Navalon Burgos Baldomero
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Ugarriza Capdevilla Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 194, S 8, H BI 63980, I/A 94 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Consejero
- Diago De La Presentacion Fernando
- Martinez Simancas Sanchez Julian
- Ontiveros Baeza Emilio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5601 , F 194, S 8, H BI 63980, I/A 93 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Elejoste Echebarria Ainara
- Martinez Garrido Santiago
- Martinez Simancas Sanchez Julian
- Sanchez Galan Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5549 , F 198, S 8, H BI 167,A , I/ 2267 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-48
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN
Mostramos los datos de MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SIMANCAS SANCHEZ JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos