ANDRES LOPEZ PEDRO
Informe ejecutivo de ANDRES LOPEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ANDRES LOPEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECTUM RENT SL | Administrador Unico | 28/11/2023 | |
TECTUM RENT SL | Apoderado Solidario | 04/12/2017 |
VINCULACIONES DE ANDRES LOPEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES LOPEZ PEDRO
Empresa: AGORA EDIFICA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 172, S 8, H B 511214, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 216, S 8, H B 511212, I/A 8 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: TECTUM RENT SL
Administrador Unico
- Andres Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 179, S 8, H B 511215, I/A 5 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: TECTUM RENT SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
- Andres Lopez Pedro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 179, S 8, H B 511215, I/A 5 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: ANDANBRU IMB SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 192, S 8, H B 511213, I/A 9 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: TECTUM RENT SL
Apoderado Solidario
- Andres Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 178, S 8, H B 511215, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08
Empresa: TECTUM RENT SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
- Andres Lopez Pedro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 173, S 8, H B 511215, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: AGORA EDIFICA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 165, S 8, H B 511214, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: ANDANBRU IMB SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 157, S 8, H B 511213, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 149, S 8, H B 511212, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES LOPEZ PEDRO
Mostramos los datos de ANDRES LOPEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES LOPEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos