ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
ALFREDO ALEIX 40 SL | Administrador Solidario | 16/03/2015 | |
ARLANZON MOTOR SL | Apoderado Solidario | 08/11/2011 | |
URAL MOTOR SL | Secretario | 03/11/2011 | |
URAL MOTOR SL | Consejero | 03/11/2011 | |
ARLANZON MOTOR SL | Secretario | 03/11/2011 | |
ARLANZON MOTOR SL | Consejero | 03/11/2011 |
VINCULACIONES DE ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN
Empresa: AGORA EDIFICA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 172, S 8, H B 511214, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Andres Lopez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 216, S 8, H B 511212, I/A 8 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
- Andres Lopez Maria Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 216, S 8, H B 511212, I/A 8 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: TECTUM RENT SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 179, S 8, H B 511215, I/A 5 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: ANDANBRU IMB SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 192, S 8, H B 511213, I/A 9 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Presidente
- Andres Lopez Maria Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 156, S 8, H B 511212, I/A 5 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: TECTUM RENT SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 173, S 8, H B 511215, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: AGORA EDIFICA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 165, S 8, H B 511214, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: ANDANBRU IMB SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 157, S 8, H B 511213, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Consejero
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
- Andres Lopez Maria Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 149, S 8, H B 511212, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES LOPEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos