ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 04/12/2017 | |
URAL MOTOR SL | Apoderado Solidario | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: ARLANZON MOTOR SL
Consejero
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Secretario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641, L 432, F 216, S 8, H BU 14298, I/A 6 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: URAL MOTOR SL
Consejero
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Secretario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 563, F 52, S 8, H BU 14297, I/A 10 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: URETA MOTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Lopez Fernando
- Andres Lopez Jaime
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 42, S 8, H BU 2549, I/A 42 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: UREMOVIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Lopez Fernando
- Andres Lopez Jaime
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Presidente
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300, L 91, F 86, S 8, H BU 3171, I/A 7 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: AUTOCID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Lopez Fernando
- Andres Lopez Jaime
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 21, S 8, H BU 1195, I/A 46 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
Empresa: TAMAIDE DIRECCION INMOBILIARIA SL
Apoderado Solidario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46154 , F 154, S 8, H B 511212, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08
Empresa: LAISA INMOBILIARIA 2013 SL
Apoderado
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Del Carmen
- Andres Lopez Maria Del Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33354 , F 185, S 8, H B 225311, I/A 8 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: AUTOCID SA
Consejero
- Andres Lopez Fernando
- Andres Lopez Jaime
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 19, S 8, H BU 1195, I/A 40 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-09
Empresa: URETA MOTOR SA
Consejero
- Andres Lopez Fernando
- Andres Lopez Jaime
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Andres Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 41, S 8, H BU 2549, I/A 38 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-09
Empresa: LAISA INMOBILIARIA 2013 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Andres Lopez Jesus
- Andres Lopez Maria Del Carmen
- Andres Lopez Maria Teresa Sonia Isabel
- Andres Lopez Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33354 , F 185, S 8, H B 225311, I/A 7 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES LOPEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos