ANA PINILLOS LORENZANA
Informe ejecutivo de ANA PINILLOS LORENZANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANA PINILLOS LORENZANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SADINOA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL | Administrador Concursal | 16/02/2024 | 26/09/2024 |
VINCULACIONES DE ANA PINILLOS LORENZANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA PINILLOS LORENZANA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SADINOA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL
Nif:B02931780
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ana Pinillos Lorenzana
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE SEGOVIA
Juez / Ponente:CECILIA FERNANDEZ PRIETO
Fecha de Resolución:24/05/2024
Número Procedimiento Concursal:757/2023
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-7848
Inscripción:
2
Fecha Inscripción26/09/2024
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 7848, I/A 2 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SADINOA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL
Nif:B02931780
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ana Pinillos Lorenzana
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE SEGOVIA
Juez / Ponente:CECILIA FERNANDEZ PRIETO
Fecha de Resolución:12/01/2024
Número Procedimiento Concursal:757/2023
Datos Registrales:
Tomo:
319
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-7848
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 319 , F 88, S 8, H SG 7848, I/A A (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-40
Información de ANA PINILLOS LORENZANA
Mostramos los datos de ANA PINILLOS LORENZANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA PINILLOS LORENZANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos