AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA
Informe ejecutivo de AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUGO DISTRIBUCIONES SA LUDISA | Consejero | 14/07/2020 | |
INDOTUR MOTOR SL | Consejero | 15/02/2013 | 14/01/2014 |
DITRAMOTOR SL | Consejero | 02/10/2013 | 08/01/2014 |
FERGIL AUTO SL | Consejero | 15/02/2013 | 08/01/2014 |
TRADIP LUCENSE SA | Consejero | 15/02/2013 | 08/01/2014 |
DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO SL | Consejero | 15/02/2013 | 08/01/2014 |
DITRAM AUTOMOCION SL | Consejero | 15/02/2013 | 08/01/2014 |
VINCULACIONES DE AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA
Empresa: LUGO DISTRIBUCIONES SA LUDISA
Administrador Unico
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 14, S 8, H LU 398, I/A 11 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-27
Empresa: DITRAM AUTOMOCION SL
Consejero
- Ambrosio Marcos Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 201, S 8, H LU 7732, I/A 31 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-27
Consejero
- Ambrosio Marcos Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 175, S 8, H LU 2538, I/A 35 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-27
Empresa: DITRAMOTOR SL
Consejero
- Ambrosio Marcos Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 174, S 8, H LU 17080, I/A 8 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-27
Empresa: TRADIP LUCENSE SA
Consejero
- Ambrosio Marcos Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 22, S 8, H LU 2973, I/A 27 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-27
Empresa: FERGIL AUTO SL
Consejero
- Ambrosio Marcos Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 171, S 8, H LU 14027, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-27
Empresa: DITRAMOTOR SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 81, S 8, H LU 17080, I/A 5 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-27
Empresa: DITRAM AUTOMOCION SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 199, S 8, H LU 7732, I/A 26 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-27
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 192, S 8, H LU 2538, I/A 32 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-27
Empresa: TRADIP LUCENSE SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 188, S 8, H LU 2973, I/A 24 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-27
VER MAS ACTOS
Información de AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA
Mostramos los datos de AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos