SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GILSANTOS 2022 SL | Administrador Unico | 07/07/2022 |
VINCULACIONES DE SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD
Empresa: GILSANTOS 2022 SL
Administrador Unico
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 42, S 8, H LU 21038, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-27
Empresa: TRADIP LUCENSE SA
Consejero
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 519 , F 7, S 8, H LU 2973, I/A 43 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-27
Empresa: FERGIL AUTO SL
Consejero
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 172, S 8, H LU 14027, I/A 30 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-27
Empresa: DITRAMOTOR SL
Consejero
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 181, S 8, H LU 17080, I/A 24 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-27
Empresa: DITRAM GESTION SL
Consejero
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 22, S 8, H LU 20213, I/A 5 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-27
Empresa: DITRAM AUTOMOCION SL
Consejero
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 105, S 8, H LU 7732, I/A 55 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-27
Empresa: VIP GALICIA SA
Consejero
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365, L 2365, F 163, S 8, H PO 24251, I/A 56 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-36
Empresa: SURTRADIP MOTOR SL
Consejero
- Roman Lozano Borja
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 57, S 8, H CA 21367, I/A 53 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-11
Empresa: FEVIMAR AUTOMOCION SL
Consejero
- Roman Lozano Borja
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 180, S 8, H CA 37048, I/A 57 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-11
Empresa: CADIMAR VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Consejero
- Roman Lozano Borja
- Santos Redondo Rosa Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 143, S 8, H CA 29760, I/A 63 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-11
VER MAS ACTOS
Información de SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos