AMARILLA MATEU NURIA
Informe ejecutivo de AMARILLA MATEU NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMARILLA MATEU NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA | Secretario | 28/06/2023 | |
EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA | Consejero Delegado Solidario | 05/03/2014 | |
EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA | Consejero | 05/03/2014 |
VINCULACIONES DE AMARILLA MATEU NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMARILLA MATEU NURIA
Liquidador
- Amarilla Mateu Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25961 , F 15, S 8, H M 467973, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Consejero Delegado Solidario
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Secretario
- Amarilla Mateu Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25961 , F 15, S 8, H M 467973, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Consejero Delegado Solidario
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 104, S 8, H M 289137, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Secretario
- Amarilla Mateu Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 104, S 8, H M 289137, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: EUPHARJAPAN SL
Liquidador
- Amarilla Mateu Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27562 , F 173, S 8, H M 496704, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: EUPHARJAPAN SL
Consejero Delegado Solidario
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
- Hiniko Shigemi
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
- Hiniko Shigemi
Presidente
Secretario
- Amarilla Mateu Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27562 , F 173, S 8, H M 496704, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Consejero Delegado Solidario
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 104, S 8, H M 289137, I/A 6 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Consejero Delegado Solidario
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 103, S 8, H M 289137, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: EUPHARJAPAN SL
Consejero Delegado Solidario
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
- Hiniko Shigemi
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
- Hiniko Shigemi
Presidente
Secretario
- Amarilla Mateu Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27562 , F 171, S 8, H M 496704, I/A 1 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Información de AMARILLA MATEU NURIA
Mostramos los datos de AMARILLA MATEU NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMARILLA MATEU NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos