AMARILLA MATEU MANUEL
Informe ejecutivo de AMARILLA MATEU MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMARILLA MATEU MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA | Consejero | 05/03/2014 |
VINCULACIONES DE AMARILLA MATEU MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMARILLA MATEU MANUEL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25961 , F 15, S 8, H M 467973, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 104, S 8, H M 289137, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Secretario
- Amarilla Mateu Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 104, S 8, H M 289137, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Secretario
- Amarilla Mateu Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 104, S 8, H M 289137, I/A 6 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Empresa: EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amarilla Gundin Manuel
- Amarilla Mateu Manuel
- Amarilla Mateu Nuria
Presidente
Secretario
- Amarilla Mateu Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16908 , F 103, S 8, H M 289137, I/A 5 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Información de AMARILLA MATEU MANUEL
Mostramos los datos de AMARILLA MATEU MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMARILLA MATEU MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos