ALZUETA AMUNARRIZ REGINA
Informe ejecutivo de ALZUETA AMUNARRIZ REGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALZUETA AMUNARRIZ REGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Consejero Delegado Solidario | 18/07/2023 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Consejero | 18/07/2023 |
VINCULACIONES DE ALZUETA AMUNARRIZ REGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALZUETA AMUNARRIZ REGINA
Consejero Delegado Solidario
- Alzueta Amunarriz Regina
- Alzueta Arteche Iñigo
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 109, S 8, H PO 6128, I/A 68 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Consejero Delegado
- Alzueta Amunarriz Regina
- Alzueta Arteche Iñigo
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 109, S 8, H PO 6128, I/A 68 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Consejero Delegado
- Alzueta Amunarriz Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 108, S 8, H PO 6128, I/A 64 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 107, S 8, H PO 6128, I/A 63 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-36
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 107, S 8, H PO 6128, I/A 63 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-36
Consejero
- Alzueta Amunarriz Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 14, S 8, H PO 6128, I/A 54 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-36
Consejero
- Alzueta Amunarriz Regina
- Echeverria Gabarain Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 12, S 8, H PO 6128, I/A 48 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-36
Información de ALZUETA AMUNARRIZ REGINA
Mostramos los datos de ALZUETA AMUNARRIZ REGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALZUETA AMUNARRIZ REGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos