ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO
Informe ejecutivo de ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Vicesecret. | 18/07/2023 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Consejero | 18/07/2023 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2022 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Apoderado Mancomunado | 17/11/2017 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA | Vicesecretario No Consejero | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 109, S 8, H PO 6128, I/A 68 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 109, S 8, H PO 6128, I/A 68 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
- Alzueta Arteche Monica
- Juberias Gimenez Julio
- Lopez Lopez Debora-maria
- Trigo Somoza Jorge
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 109, S 8, H PO 6128, I/A 67 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 107, S 8, H PO 6128, I/A 63 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-36
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 107, S 8, H PO 6128, I/A 63 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-36
Apoderado Mancomunado
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
- Juberias Gimenez Julio
- Lopez Lopez Debora-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 107, S 8, H PO 6128, I/A 61 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-36
Consejero
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 16, S 8, H PO 6128, I/A 57 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-36
Consejero Delegado Solidario
Vicesecretario No Consejero
- Alzueta Albo Maria Del Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 1188, F 14, S 8, H PO 6128, I/A 55 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-36
Información de ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO
Mostramos los datos de ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALZUETA ALBO MARIA DEL PUERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos