ALVAREZ JIMENEZ IGONE
Informe ejecutivo de ALVAREZ JIMENEZ IGONE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALVAREZ JIMENEZ IGONE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGRE CASAOLIVA AND ASSOCIATS SL | REP.ADM.CONC | 27/03/2024 | |
KAPKA NORTE SL | Administrador Mancomunado | 21/03/2024 | |
ALIQUO AUDITORES SL | Apoderado | 14/07/2023 | |
PREMONTAJES Y MANUFACTURAS GASTEIZ SL | Administrador Concursal | 23/06/2023 | |
ZUBIZARRETA CONCURSAL SLP | Apoderado | 13/02/2023 | |
ZUBIZARRETA PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SLP | Apoderado | 25/05/2021 | |
ZUBIZARRETA PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SLP | Soc.Prof. | 19/02/2021 | |
ZUBIZARRETA CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 23/01/2020 | |
SIBELL QUALITY SNACKS ESPAGNE SL | Administrador Concursal | 30/07/2019 | |
ATRESDES INVERSIONES SL | Administrador Concursal | 23/10/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALVAREZ JIMENEZ IGONE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ JIMENEZ IGONE
Empresa: TRANSDUBARIS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA- SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:06/07/2018
Número Procedimiento Concursal:504/2018
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-38970
Inscripción:
10
Fecha Inscripción17/07/2024
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 38970, I/A 10 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Empresa: NEGRE CASAOLIVA AND ASSOCIATS SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Alvarez Jimenez Igone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28542 , F 145, S 8, H B 139463, I/A 8 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: KAPKA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Jimenez Igone
- Gutierrez Palmero Maria Piedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 180, S 8, H VI 6707, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-01
Empresa: ALIQUO AUDITORES SL
Apoderado
- Alvarez Jimenez Igone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 602, F 58, S 8, H BU 14212, I/A 5 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PREMONTAJES Y MANUFACTURAS GASTEIZ SL
Nif:B01161934
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Alvarez Jimenez Igone
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:18/04/2023
Número Procedimiento Concursal:64/2023
Datos Registrales:
Tomo:
656
Libro:
0
Folio:
59
Hoja:
8-3831
Inscripción:
7
Fecha Inscripción23/06/2023
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 59, S 8, H VI 3831, I/A 7 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: ZUBIZARRETA CONCURSAL SLP
Apoderado
- Alvarez Jimenez Igone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31617 , F 207, S 8, H M 568957, I/A 5 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: AYCROM-ESPACIOS URBANOS SL
Representante
- Alvarez Jimenez Igone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 43, S 8, H M 392237, I/A 6 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Apoderado
- Alvarez Jimenez Igone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 76, S 8, H VI 15817, I/A 8 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-01
Empresa: BEAUTY PUERTO BANUS MR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BEAUTY PUERTO BANUS MR SL
Nif:B87807509
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Alvarez Jimenez Igone
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:16/12/2020
Número Procedimiento Concursal:1548/2020
Datos Registrales:
Tomo:
35865
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-644402
Inscripción:
3
Fecha Inscripción26/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35865 , F 92, S 8, H M 644402, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Empresa: BEAUTY PUERTO BANUS MR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BEAUTY PUERTO BANUS MR SL
Nif:B87807509
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Alvarez Jimenez Igone
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:16/12/2020
Número Procedimiento Concursal:1548/2020
Datos Registrales:
Tomo:
35865
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-644402
Inscripción:
2
Fecha Inscripción21/03/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35865 , F 92, S 8, H M 644402, I/A 2 (21/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ JIMENEZ IGONE
Mostramos los datos de ALVAREZ JIMENEZ IGONE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ JIMENEZ IGONE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos