ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID
Informe ejecutivo de ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL | Apoderado | 11/09/2018 | |
ZUBIONDO INVERSIONES SL | Presidente | 13/02/2017 | |
ZUBIONDO INVERSIONES SL | Consejero | 13/02/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID
Empresa: IMPACTO SERVICIOS GENERALES SL
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Dativo David
- Alvarez Santos Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 208, S 8, H BI 24800, I/A 11 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-48
Empresa: IMPACTO SERVICIOS GENERALES SL
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Dativo David
- Alvarez Santos Gonzalo
- Carrascoso Hernandez Daniel
- Carrera Martinez Francisco Jose
- De La Torre Grasa Juan Carlos
- Vielba Rodriguez Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 208, S 8, H BI 24800, I/A 11 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-48
Empresa: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Dativo David
- Alvarez Santos David Dativo
- Alvarez Santos Francisco Borja
- Alvarez Santos Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5802 , F 57, S 8, H BI 49603, I/A 21 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
Empresa: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Dativo David
- Alvarez Santos David Dativo
- Alvarez Santos Francisco Borja
- Alvarez Santos Gonzalo
- Gonzalez Mayo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5802 , F 57, S 8, H BI 49603, I/A 21 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
Empresa: ZUBIONDO INVERSIONES SL
Consejero
- Alvarez Gonzalez Dativo David
- Alvarez Santos David Dativo
- Alvarez Santos Francisco De Borja
- Alvarez Santos Gonzalo
- Santos Elguero Maria Teresa
Presidente
- Alvarez Gonzalez Dativo David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5677 , F 92, S 8, H BI 69351, I/A 1 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-48
Empresa: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL
Apoderado
- Alvarez Gonzalez Dativo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4827 , F 156, S 8, H BI 49603, I/A 6 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-48
Información de ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID
Mostramos los datos de ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GONZALEZ DATIVO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos