ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO
Informe ejecutivo de ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOLOIOLA MUELLE LA MERCED 3 SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2021 | |
INMOLOIOLA ZUBIONDO SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2021 | |
INMOLOIOLA ZABALBIDE 110 SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2021 | |
VALDECORO SL | Apoderado | 09/10/2018 | |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL | Apoderado | 11/09/2018 | |
EL PERELLO PROMOCION DE VIVIENDAS SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2017 | |
ZUBIONDO INVERSIONES SL | Consejero | 13/02/2017 | |
ZUBIONDO INVERSIONES SL | Apoderado | 13/02/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO
Empresa: INMOLOIOLA MUELLE LA MERCED 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Alvarez Santos Gonzalo
- Ascacibar Gregorio Martin
- Ituarte Socias Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 48, S 8, H SS 40097, I/A 8 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: INMOLOIOLA MUELLE LA MERCED 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Ascacibar Gregorio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 48, S 8, H SS 40097, I/A 8 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: INMOLOIOLA ZUBIONDO SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Alvarez Santos Gonzalo
- Ascacibar Gregorio Martin
- Ituarte Socias Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 214, S 8, H SS 40194, I/A 5 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: INMOLOIOLA ZUBIONDO SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Ascacibar Gregorio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 214, S 8, H SS 40194, I/A 5 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: INMOLOIOLA ZABALBIDE 110 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Alvarez Santos Gonzalo
- Ascacibar Gregorio Martin
- Ituarte Socias Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 38, S 8, H SS 40095, I/A 8 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: INMOLOIOLA ZABALBIDE 110 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Ascacibar Gregorio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 38, S 8, H SS 40095, I/A 8 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: INMOLOIOLA ARRIPAUSUETA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Ascacibar Gregorio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 123, S 8, H SS 40305, I/A 9 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-20
Empresa: INMOLOIOLA MUELLE LA MERCED 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Ascacibar Gregorio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 47, S 8, H SS 40097, I/A 6 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Empresa: INMOLOIOLA ZABALBIDE 110 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Santos David Dativo
- Ascacibar Gregorio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 37, S 8, H SS 40095, I/A 6 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Empresa: VALDECORO SL
Apoderado
- Alvarez Santos David Dativo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5571 , F 2, S 8, H BI 30941, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-48
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO
Mostramos los datos de ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ SANTOS DAVID DATIVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos