ALVAREZ EMBARBA RAQUEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ EMBARBA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ EMBARBA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEATICA LABS SA | Apoderado | 15/04/2019 | |
TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA | Apoderado Solidario | 10/04/2019 | |
EUROGLOSA 45 CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SA | Apoderado | 04/04/2019 | |
TERMINAL DE CONTENEDORES DE TENERIFE SA | Apoderado Solidario | 01/04/2019 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ EMBARBA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ EMBARBA RAQUEL
Empresa: ALEATICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44269 , F 5, S 8, H M 281066, I/A 147 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: ALEATICA LABS SA
Apoderado
- Alvarez Embarba Raquel
- Hernandez Garcia Lilia Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29656 , F 122, S 8, H M 72837, I/A 60 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Embarba Raquel
- Hernandez Garcia Lilia Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 64 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-03
Empresa: TERMINAL POLIVALENTE SURESTE SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Embarba Raquel
- Hernandez Garcia Lilia Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 38 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-03
Empresa: ALEATICA SA
Apoderado
- Alvarez Embarba Raquel
- Hernandez Garcia Lilia Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28681 , F 214, S 8, H M 281066, I/A 107 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Apoderado
- Alvarez Embarba Raquel
- Hernandez Garcia Lilia Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38116 , F 152, S 8, H M 221599, I/A 75 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Embarba Raquel
- Hernandez Garcia Lilia Ivonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 214, S 8, H TF 49952, I/A 46 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-38
Información de ALVAREZ EMBARBA RAQUEL
Mostramos los datos de ALVAREZ EMBARBA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ EMBARBA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos