GAGO DE PEDRO JOAQUIN
Informe ejecutivo de GAGO DE PEDRO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAGO DE PEDRO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA | Apoderado Mancomunado | 20/05/2024 | |
TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA | Apoderado Mancomunado | 08/05/2024 | |
TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA | Apoderado Mancomunado | 07/05/2024 | |
AUTOVIA DE ARAGON-TRAMO 1 SA | Apoderado | 30/04/2024 | |
EUROCONCESIONES SL | Apoderado | 23/04/2024 | |
TERMINAL DE CONTENEDORES DE TENERIFE SA | Apoderado Mancomunado | 26/03/2024 | |
TERMINAL DE CONTENEDORES DE TENERIFE SA | Apoderado Mancomunado | 15/03/2024 | |
AUTOVIA DE ARAGON-TRAMO 1 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2022 | |
TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | |
METRO LIGERO OESTE SA | Consejero | 10/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GAGO DE PEDRO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAGO DE PEDRO JOAQUIN
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA
Apoderado Mancomunado
- Braun Joseph Robert
- Cabello Muñoz Antonio
- Gago De Pedro Joaquin
- Nuñez Garcia Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 79833, I/A 89 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-03
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA
Apoderado Mancomunado
- Braun Joseph Robert
- Gago De Pedro Joaquin
- Ybañez Rubio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 161, S 8, H A 79833, I/A 87 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-03
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DEL SURESTE SA
Apoderado Mancomunado
- Aznar Martinez Jesus
- Braun Joseph Robert
- Gago De Pedro Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F , S , H A 79833, I/A 86 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-03
Empresa: AUTOVIA DE ARAGON-TRAMO 1 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36945 , F 210, S 8, H M 450263, I/A 63 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Apoderado Mancomunado
- Cabello Muñoz Antonio
- Cabello Muñoz Antonio
- Gago De Pedro Joaquin
- Gago De Pedro Joaquin
- Gago De Pedro Joaquin
- Nuñez Garcia Gabriel
- Roa San Felipe Javier
- Roa San Felipe Javier
- Rodriguez Igartua Javier
- Rodriguez Igartua Javier
- Ybañez Rubio Pablo
- Ybañez Rubio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46583 , F 210, S 8, H M 221599, I/A 104 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: EUROCONCESIONES SL
Apoderado
- Braun Joseph Robert
- Cabello Muñoz Antonio
- Gago De Pedro Joaquin
- Nuñez Garcia Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46407 , F 90, S 8, H M 421831, I/A 44 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: EUROCONCESIONES SL
Apoderado
- Braun Joseph Robert
- Gago De Pedro Joaquin
- Ybañez Rubio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46407 , F 84, S 8, H M 421831, I/A 43 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: EUROCONCESIONES SL
Apoderado
- Braun Joseph Robert
- Gago De Pedro Joaquin
- Rodriguez Igartua Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38092 , F 112, S 8, H M 421831, I/A 41 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: EUROCONCESIONES SL
Apoderado
- Cabello Muñoz Antonio
- Cabello Muñoz Antonio
- Gago De Pedro Joaquin
- Gago De Pedro Joaquin
- Gago De Pedro Joaquin
- Nuñez Garcia Gabriel
- Roa San Felipe Javier
- Rodriguez Igartua Javier
- Rodriguez Igartua Javier
- Ybañez Rubio Pablo
- Ybañez Rubio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38092 , F 109, S 8, H M 421831, I/A 39 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Apoderado Mancomunado
- Cabello Muñoz Antonio
- Gago De Pedro Joaquin
- Joseph Robert Braun
- Nuñez Garcia Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 204, S 8, H TF 49952, I/A 71 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
VER MAS ACTOS
Información de GAGO DE PEDRO JOAQUIN
Mostramos los datos de GAGO DE PEDRO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAGO DE PEDRO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos