ALSINA OLIVA JAIME
Informe ejecutivo de ALSINA OLIVA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALSINA OLIVA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANY NAMES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/02/2010 |
VINCULACIONES DE ALSINA OLIVA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA OLIVA JAIME
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 118, S 8, H B 343302, I/A 4 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: INVERAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 188, S 8, H B 20635, I/A 20 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 195, S 8, H M 60971, I/A 52 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: INVERAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 187, S 8, H B 20635, I/A 19 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 191, S 8, H M 60971, I/A 47 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 191, S 8, H M 60971, I/A 47 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41371 , F 40, S 8, H B 22462, I/A 67 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 186, S 8, H M 60971, I/A 37 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41371 , F 35, S 8, H B 22462, I/A 58 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Oliva Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41371 , F 35, S 8, H B 22462, I/A 58 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-08
VER MAS ACTOS
Información de ALSINA OLIVA JAIME
Mostramos los datos de ALSINA OLIVA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA OLIVA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos