ALONSO HERRERA ANGEL
Informe ejecutivo de ALONSO HERRERA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALONSO HERRERA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENOS INVERSIONES SICAV | Consejero | 04/03/2014 | 11/08/2022 |
PRIME LLAFRANC BUILDING SL | REPR.143 RRM | 23/09/2013 | 11/11/2019 |
VINCULACIONES DE ALONSO HERRERA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO HERRERA ANGEL
Empresa: GENOS INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alonso Herrera Angel
- Muñoz Manrique Victor
- Viayna Cardona Ignacio
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32026 , F 35, S 8, H M 576259, I/A 9 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Empresa: GENOS INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alonso Herrera Angel
- Muñoz Manrique Victor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32026 , F 35, S 8, H M 576259, I/A 8 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Empresa: PRIME LLAFRANC BUILDING SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Alonso Herrera Angel
- Marsal Cucarella Juan Jose
- Muñoz Manrique Victor
- Osuna Buendia Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43947 , F 74, S 8, H B 442521, I/A 3 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-08
Empresa: GENOS INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Alonso Herrera Angel
- Mora Pages Hector-josep
- Muñoz Manrique Victor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32026 , F 30, S 8, H M 576259, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: PRIME LLAFRANC BUILDING SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Alonso Herrera Angel
- Marsal Cucarella Juan Jose
- Muñoz Manrique Victor
- Osuna Buendia Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43947 , F 71, S 8, H B 442521, I/A 1 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
Información de ALONSO HERRERA ANGEL
Mostramos los datos de ALONSO HERRERA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO HERRERA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos