ALONSO CUERVO ALBERTO
Informe ejecutivo de ALONSO CUERVO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALONSO CUERVO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALONSO CUERVO ABOGADOS SLP | Socio Unico | 20/09/2016 | |
ALONSO CUERVO ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 20/09/2016 | |
ALONSO CUERVO ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 20/09/2016 | |
ACTIVOS PATRIMONIALES DE ASTURIAS SA | Administrador Unico | 31/12/2013 |
VINCULACIONES DE ALONSO CUERVO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO CUERVO ALBERTO
Empresa: LA MOYADA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:19/05/2010
Número Procedimiento Concursal:000095/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2363
Libro:
0
Folio:
220
Hoja:
8-18705
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2363 , F 220, S 8, H AS 18705, I/A 5 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-33
Empresa: ACTIVOS PATRIMONIALES DE ASTURIAS SA
Administrador Unico
- Alonso Cuervo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134 , F 57, S 8, H AS 2273, I/A 14 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-33
Empresa: ALONSO CUERVO ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Alonso Cuervo Alberto
Soc.Prof.
- Alonso Cuervo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 123, S 8, H AS 50241, I/A 1 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-33
Empresa: ALONSO CUERVO ABOGADOS SLP
Socio Único
- Alonso Cuervo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 123, S 8, H AS 50241, I/A 1 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-33
Empresa: PREFABRICADOS DE CUDILLERO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PREFABRICADOS DE CUDILLERO SA
Nif:A74007683
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Alonso Cuervo Alberto
Juzgado:MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:18/06/2015
Número Procedimiento Concursal:133/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2851
Libro:
0
Folio:
47
Hoja:
8-25031
Inscripción:
22
Fecha Inscripción10/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 47, S 8, H AS 25031, I/A 22 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-33
Empresa: PREFABRICADOS DE CUDILLERO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PREFABRICADOS DE CUDILLERO SA
Nif:A74007683
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Alonso Cuervo Alberto
Juzgado:MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:18/06/2015
Número Procedimiento Concursal:133/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2851
Libro:
0
Folio:
47
Hoja:
8-25031
Inscripción:
A
Fecha Inscripción14/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 47, S 8, H AS 25031, I/A A (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-33
Empresa: MARIANO POLA 12 AUTOMOVILES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARIANO POLA 12 AUTOMOVILES SL
Nif:B33815994
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Alonso Cuervo Alberto
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:08/06/2011
Número Procedimiento Concursal:0000067/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2010
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-15065
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 68, S 8, H AS 15065, I/A 9 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-33
Empresa: ACTIVOS PATRIMONIALES DE ASTURIAS SA
Administrador Unico
- Alonso Cuervo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134 , F 57, S 8, H AS 2273, I/A 13 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
Empresa: OCCIDIS SL
Apoderado
- Alonso Cuervo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 218, S 8, H AS 9833, I/A 6 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-33
Apoderado
- Alonso Cuervo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 177, S 8, H AS 493, I/A 8 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-33
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO CUERVO ALBERTO
Mostramos los datos de ALONSO CUERVO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO CUERVO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos