ALMIÑANA PACHES MARCO
Informe ejecutivo de ALMIÑANA PACHES MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALMIÑANA PACHES MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVENPYME SL | Apoderado | 11/03/2022 | 03/08/2022 |
GESTION Y CONSULTORIA SOCIO SANITARIA SL | Liquidador Unico | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
GESTION Y CONSULTORIA SOCIO SANITARIA SL | Administrador Solidario | 25/11/2020 | |
GERO RESIDENCIALES SOLIMAR SL | Consejero | 12/06/2009 | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE ALMIÑANA PACHES MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMIÑANA PACHES MARCO
Empresa: PREVENPYME SL
Apoderado
- Almiñana Paches Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6225, L 3530, F 61, S 8, H V 63425, I/A 15 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-46
Empresa: PREVENPYME SL
Apoderado
- Almiñana Paches Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6225, L 3530, F 60, S 8, H V 63425, I/A 14 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-46
Liquidador Unico
- Almiñana Paches Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7604, L 4904, F 199, S 8, H V 92516, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-46
Administrador Solidario
- Almiñana Paches Marco
- Palomares Ureña Victor Jose
Liquidador Unico
- Almiñana Paches Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7604, L 4904, F 199, S 8, H V 92516, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-46
Empresa: GERO RESIDENCIALES SOLIMAR SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7202, L 4505, F 205, S 8, H V 83964, I/A 15 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-46
Empresa: GERO RESIDENCIALES SOLIMAR SL
Consejero
- Almiñana Paches Marco
- Gestion Y Consultoria Socio Sanitaria Sociedad Lim
- Palomares Ureña Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7202, L 4505, F 205, S 8, H V 83964, I/A 14 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-46
Información de ALMIÑANA PACHES MARCO
Mostramos los datos de ALMIÑANA PACHES MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMIÑANA PACHES MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos