JUAN TORMO FLORES SLP - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social JUAN TORMO FLORES SLP
CIF B96775267
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JUAN TORMO FLORES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN TORMO FLORES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giner Ballester Maria Consuelo | Socio | 28/01/2009 | 20/08/2015 |
Tormo Flores Juan Bautista | Liquidador Unico | 20/08/2015 | 20/08/2015 |
Tormo Flores Juan Bautista | Soc.Prof. | 28/01/2009 | 20/08/2015 |
Tormo Flores Juan Bautista | Administrador Unico | 28/01/2009 | 20/08/2015 |
ACTOS BORME DE JUAN TORMO FLORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 4, S 8, H V 61346, I/A 4 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 4, S 8, H V 61346, I/A 4 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 4, S 8, H V 61346, I/A 4 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 4, S 8, H V 61346, I/A 4 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 4, S 8, H V 61346, I/A 4 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-230-46
- Recibida comunicación del Colegio de Arquitectos de Valencia de la que resulta que se ha producido la inscripción en el Registro de Sociedades profesionales con el numero 09262
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 2, S 8, H V 61346, I/A 3 m (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-46
- La actividad propia de los profesionales de Arquitectura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126, L 3432, F 2, S 8, H V 61346, I/A 3 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-46