ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER
Informe ejecutivo de ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
N.A. & C. ASESORES DE EMPRESA SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
SEGUR 10 VIGILANCIA SA | Administrador Concursal | 16/11/2020 |
VINCULACIONES DE ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER
Empresa: AHUNA CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Aldea Gil De Gomez Roberto Iker
- Navarro Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 20, S 8, H C 57906, I/A 3 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-15
Empresa: AHUNA CONCURSAL SLP
Soc.Prof.
- Aldea Gil De Gomez Roberto Iker
- Navarro Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 20, S 8, H C 57906, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-15
Empresa: ALDEA Y BARRAL ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Aldea Gil De Gomez Roberto Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 178, S 8, H C 44694, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-15
Empresa: ALDEA Y BARRAL ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Aldea Gil De Gomez Roberto Iker
- Barral Enriquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 178, S 8, H C 44694, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-15
Empresa: SAAVEDRA Y GALAN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SAAVEDRA Y GALAN SL
Nif:B15917354
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL A CORUÑA
Juez / Ponente:FERNANDO SANTISO VAZQUEZ MARTINEZ GARCIA
Fecha de Resolución:08/09/2017
Número Procedimiento Concursal:312/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2802
Libro:
0
Folio:
123
Hoja:
8-32529
Inscripción:
4
Fecha Inscripción21/03/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2802 , F 123, S 8, H C 32529, I/A 4 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-15
Empresa: SAAVEDRA Y GALAN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SAAVEDRA Y GALAN SL
Nif:B15917354
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL A CORUÑA
Juez / Ponente:FERNANDO SANTISO VAZQUEZ MARTINEZ GARCIA
Fecha de Resolución:08/09/2017
Número Procedimiento Concursal:312/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2802
Libro:
0
Folio:
123
Hoja:
8-32529
Inscripción:
3
Fecha Inscripción21/03/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2802 , F 123, S 8, H C 32529, I/A 3 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-15
Empresa: TRANSPORTES CASTIÑEIRA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES CASTIÑEIRA SA
Nif:A15010192
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ
Fecha de Resolución:20/01/2015
Número Procedimiento Concursal:555/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2117
Libro:
0
Folio:
216
Hoja:
8-1832
Inscripción:
19
Fecha Inscripción11/03/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 216, S 8, H C 1832, I/A 19 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-15
Empresa: SEGUR 10 VIGILANCIA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGUR 10 VIGILANCIA SA
Nif:A70093083
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:DON ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:10/07/2017
Número Procedimiento Concursal:237/2017
Datos Registrales:
Tomo:
101
Libro:
0
Folio:
194
Hoja:
8-41835
Inscripción:
7
Fecha Inscripción16/11/2020
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 194, S 8, H SC 41835, I/A 7 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-15
Empresa: AHUNA CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Aldea Gil De Gomez Roberto Iker
- Navarro Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 20, S 8, H C 57906, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-15
Empresa: DOAL PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Aldea Gil De Gomez Roberto Iker
- Docampo Sestayo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 85, S 8, H C 40744, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-15
VER MAS ACTOS
Información de ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER
Mostramos los datos de ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDEA GIL DE GOMEZ ROBERTO IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos