ALCAIDE CHICO RAFAEL
Informe ejecutivo de ALCAIDE CHICO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCAIDE CHICO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVEROS JARDIMAM SL | Administrador Solidario | 28/07/2017 | |
DISTRICOAL AGRO SL | Administrador Solidario | 27/07/2017 | |
QUERCUS NATURE SL | Administrador Solidario | 31/01/2017 | |
LIMPOPO CAPITAL SL | Administrador Solidario | 30/01/2017 | |
BRICO FOREST SL | Administrador Solidario | 30/01/2017 | |
AGROCINEGETICA LA SALVE SL | Apoderado | 18/09/2015 | |
VIVEROS JARDIMAM SL | Apoderado | 18/09/2015 | |
ROSMARINUS CAPITAL SL | Administrador Unico | 13/04/2015 |
VINCULACIONES DE ALCAIDE CHICO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAIDE CHICO RAFAEL
Empresa: VIVEROS JARDIMAM SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 153, S 8, H CR 16874, I/A 6 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-13
Empresa: DISTRICOAL AGRO SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 128, S 8, H CR 28962, I/A 1 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-13
Empresa: QUERCUS NATURE SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 137, S 8, H CR 28642, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-13
Empresa: ARMERIA ORIX SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 119, S 8, H CR 28638, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-13
Empresa: BRICO FOREST SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 108, S 8, H CR 28635, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-13
Empresa: VIVEROS JARDIMAM SL
Apoderado
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 152, S 8, H CR 16874, I/A 4 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-13
Empresa: AGROCINEGETICA LA SALVE SL
Apoderado
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 51, S 8, H CR 22949, I/A 3 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-13
Empresa: MONTES DEL VISO SL
Administrador Unico
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 65, S 8, H CR 24101, I/A 2 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-13
Información de ALCAIDE CHICO RAFAEL
Mostramos los datos de ALCAIDE CHICO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAIDE CHICO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos