ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANANTIAL DE SIERRA MORENA SL | Administrador Solidario | 13/03/2023 | |
VIVEROS JARDIMAM SL | Administrador Solidario | 28/07/2017 | |
DISTRICOAL AGRO SL | Administrador Solidario | 27/07/2017 | |
QUERCUS NATURE SL | Administrador Solidario | 31/01/2017 | |
LIMPOPO CAPITAL SL | Administrador Solidario | 30/01/2017 | |
BRICO FOREST SL | Administrador Solidario | 30/01/2017 | |
VIVEROS JARDIMAM SL | Apoderado | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS
Empresa: MANANTIAL DE SIERRA MORENA SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 145, S 8, H CR 31464, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-13
Empresa: VIVEROS JARDIMAM SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 153, S 8, H CR 16874, I/A 6 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-13
Empresa: DISTRICOAL AGRO SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 128, S 8, H CR 28962, I/A 1 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-13
Empresa: QUERCUS NATURE SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 137, S 8, H CR 28642, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-13
Empresa: ARMERIA ORIX SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 119, S 8, H CR 28638, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-13
Empresa: BRICO FOREST SL
Administrador Solidario
- Alcaide Chico Jose Carlos
- Alcaide Chico Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 108, S 8, H CR 28635, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-13
Empresa: VIVEROS JARDIMAM SL
Apoderado
- Alcaide Chico Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 150, S 8, H CR 16874, I/A 2º (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-13
Información de ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAIDE CHICO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos