ALBERT FREIRE LUIS FELIPE
Informe ejecutivo de ALBERT FREIRE LUIS FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBERT FREIRE LUIS FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABREGO ASESORES SL | Administrador Solidario | 17/06/2014 | |
MOLINO ALTO SA | Apoderado Mancomunado | 13/02/2009 | |
FRALFERRO SA | Apoderado | 20/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALBERT FREIRE LUIS FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT FREIRE LUIS FELIPE
Empresa: ABREGO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Albert Freire Luis Felipe
- Durante Ingunza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21931 , F 66, S 8, H M 390819, I/A 4 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: MOLINO ALTO SA
Apoderado Mancomunado
- Albert Freire Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 132, S 8, H M 82297, I/A 9 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Empresa: FRALFERRO SA
Apoderado
- Albert Freire Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 48, S 8, H M 49419, I/A 17 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de ALBERT FREIRE LUIS FELIPE
Mostramos los datos de ALBERT FREIRE LUIS FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT FREIRE LUIS FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos