FRALFERRO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diego de Leon, 69
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRALFERRO SA
CIF A28385227
Capital Social 110000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRALFERRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRALFERRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORFISCAL SLP | Auditor | 10/03/2009 | 27/04/2018 |
Vives Lluria Francisco | Liquidador | 28/07/2017 | 27/04/2018 |
Vives Lluria Francisco | Administrador Unico | 30/11/2015 | 28/07/2017 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor Suplente | 04/12/2015 | 08/03/2016 |
Leandro Gonzalez Jose Maria | Auditor | 04/12/2015 | 08/03/2016 |
Vives Lluria Francisco | Liquidador | 19/09/2013 | 30/11/2015 |
Albert Freire Fernando Maria | Apoderado | 04/11/2013 | |
Albert Freire Jose | Apoderado | 04/11/2013 | |
Brotons Baldo Adolfo | Apoderado | 04/11/2013 | |
Albert Freire Francisco Santiago | Administrador Unico | 28/07/2009 | 19/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRALFERRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 206, S 8, H M 49419, I/A 32 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 206, S 8, H M 49419, I/A 31 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 206, S 8, H M 49419, I/A 31 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 206, S 8, H M 49419, I/A 31 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 205, S 8, H M 49419, I/A 30 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Capital Anterior: | 690.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 580.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 110.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 205, S 8, H M 49419, I/A 29 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Capital Anterior: | 276.465,57 | Euros |
Aumento de capital: | 413.534,43 | Euros |
Capital Actual: | 690.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 149,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 205, S 8, H M 49419, I/A 29 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 204, S 8, H M 49419, I/A 28 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 204, S 8, H M 49419, I/A 27 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26462 , F 204, S 8, H M 49419, I/A 27 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28