ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL
Informe ejecutivo de ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AROLUC INDUSTRIAL SL | Socio Unico | 08/08/2018 | 07/02/2022 |
AROLUC INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 06/06/2017 | 07/02/2022 |
SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL | Administrador Mancomunado | 02/07/2012 | |
ENERGIA SOLAR DEBASOL SL | Representante | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL
Empresa: JOSMAG SOLDADURA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Albelda Garcia Jose- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 86, S 8, H LO 17564, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-26
Empresa: JOSMAG SOLDADURA INDUSTRIAL SL
Socio Único
- Albelda Garcia Jose- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 86, S 8, H LO 17564, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-26
Empresa: JOSMAG SOLDADURA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Albelda Garcia Jose- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 86, S 8, H LO 17564, I/A 1 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-26
Empresa: SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL
Administrador Mancomunado
- Albelda Garcia Jose- Manuel
- Escalona Romo Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 196, S 8, H LO 11985, I/A 4 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-26
Empresa: ENERGIA SOLAR DEBASOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24243 , F 182, S 8, H M 435747, I/A A (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Información de ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL
Mostramos los datos de ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBELDA GARCIA JOSE- MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos