SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL
CIF B26428813
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY URANO SL
VINCULACIONES DE SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 27/05/2022 | 24/08/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Representante | 27/05/2022 | 24/08/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 30/05/2022 | 24/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SONSECA SOLAR LAS CAÑADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 158, S 8, H M 769218, I/A 5 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 158, S 8, H M 769218, I/A 5 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 158, S 8, H M 769218, I/A 5 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 157, S 8, H M 769218, I/A 4 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 154, S 8, H M 769218, I/A 3 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
- C/ JENNER 3, 4G PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 153, S 8, H M 769218, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 153, S 8, H M 769218, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 153, S 8, H M 769218, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 153, S 8, H M 769218, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 153, S 8, H M 769218, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28