ALBA SANCHEZ SEBASTIAN
Informe ejecutivo de ALBA SANCHEZ SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBA SANCHEZ SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBAMAR GUADACORTE INVER SL | Socio Unico | 26/11/2014 | 11/03/2015 |
RECREATIVO BRUSELAS SL | Apoderado | 05/08/2014 | |
GUIAL ALGECIRAS SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE ALBA SANCHEZ SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA SANCHEZ SEBASTIAN
Empresa: ALBAMAR GUADACORTE INVER SL
Socio Único
- Alba Sanchez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 175, S 8, H CA 47179, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-11
Empresa: RECREATIVO BRUSELAS SL
Apoderado
- Alba Sanchez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 176, S 8, H CA 13439, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-11
Empresa: GUIAL ALGECIRAS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Uceda Antonio
- Alba Sanchez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 178, S 8, H CA 1336, I/A 7 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-11
Información de ALBA SANCHEZ SEBASTIAN
Mostramos los datos de ALBA SANCHEZ SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA SANCHEZ SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos