AGUILAR UCEDA ANTONIO
Informe ejecutivo de AGUILAR UCEDA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE AGUILAR UCEDA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR UCEDA ANTONIO
Empresa: AGUIFRAN SL
Apoderado
- Aguilar Uceda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 129, S 8, H CA 13354, I/A 8 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-11
Empresa: AGUIFRAN SL
Administrador Unico
- Aguilar Uceda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 128, S 8, H CA 13354, I/A 6 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-11
Empresa: GUIAL ALGECIRAS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Uceda Antonio
- Alba Sanchez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 178, S 8, H CA 1336, I/A 7 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-11
Empresa: NAVIERA AGUILAR SL
Administrador Unico
- Aguilar Uceda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 10, S 8, H CA 38807, I/A 1 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-11
Información de AGUILAR UCEDA ANTONIO
Mostramos los datos de AGUILAR UCEDA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR UCEDA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos