ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE VICENTE BURDEOS SL | Administrador Concursal | 17/02/2011 | 26/07/2017 |
TEMPS D'OCI CULTURA I SERVEIS SL | Administrador Concursal | 11/10/2010 | 13/02/2015 |
VINCULACIONES DE ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE
Empresa: JOSE VICENTE BURDEOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOSE VICENTE BURDEOS SL
Nif:B97178701
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Alabau Ortega Jose Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:23/12/2010
Número Procedimiento Concursal:1361/2010
Datos Registrales:
Tomo:
7177
Libro:
4480
Folio:
34
Hoja:
8-83416
Inscripción:
6
Fecha Inscripción26/07/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7177, L 4480, F 34, S 8, H V 83416, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-46
Empresa: TEMPS D'OCI CULTURA I SERVEIS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEMPS D'OCI CULTURA I SERVEIS SL
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Alabau Ortega Jose Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:02/07/2010
Número Procedimiento Concursal:1161/2009
Datos Registrales:
Tomo:
7093
Libro:
4396
Folio:
135
Hoja:
8-81664
Inscripción:
6
Fecha Inscripción13/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7093, L 4396, F 135, S 8, H V 81664, I/A 6 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-46
Empresa: JOSE VICENTE BURDEOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOSE VICENTE BURDEOS SL
Nif:B97178701
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Alabau Ortega Jose Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:23/12/2010
Número Procedimiento Concursal:1361/2010
Datos Registrales:
Tomo:
7177
Libro:
4480
Folio:
33
Hoja:
8-83416
Inscripción:
5
Fecha Inscripción17/02/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7177, L 4480, F 33, S 8, H V 83416, I/A 5 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-46
Empresa: TEMPS D'OCI CULTURA I SERVEIS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEMPS D'OCI CULTURA I SERVEIS SL
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Alabau Ortega Jose Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:02/07/2010
Número Procedimiento Concursal:1161/2009
Datos Registrales:
Tomo:
7093
Libro:
4396
Folio:
135
Hoja:
8-81664
Inscripción:
5
Fecha Inscripción11/10/2010
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7093, L 4396, F 135, S 8, H V 81664, I/A 5 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-46
Información de ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE
Mostramos los datos de ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALABAU ORTEGA JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos